http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/zhg1970/0194
Maren Rehfus
4. Galle Will bzw. Trill, Amtmann zu Dietershofen; auch Schultheiß gen.; wahrscheinlich
ist er Gemeindeschultheiß; 1608 Nov. 8, 1611
5. Jakob Sauter, Schultheiß Dietershofen 1631 Jan. 29-1632 Jan. 13 (Bestätigung)
6. (Meister) Jakob Schweickhardt, Schultheiß 1646-1661 Dez. 5 (Bestätigung)
7. Matthäus Schweickhardt, Schultheiß 1663-1690 Dez. 12
8. Hans Waibel, Schultheiß 1691 Jan. 29 (Wahl) - 1696 vor Febr. 10
9. Georg Futterknecht, 1696 Febr. 24 (Wahl) - 1713 Febr. 3
10. Johann Diener, Schultheiß 1713 Febr. 3 (Wahl) - 1716 vor Aug. 5
11. Johann Georg Futterknecht, Schultheiß, auch als Vorgesetzter von Buffenhofen
bezeichnet; 1716 Aug. 5 (Wahl) - 1759 Jan.
12. Bernhard Diener, auch Ortsvorgesetzter gen. 1759-1790 vor März 12
13. Dioskor Diener, Schultheiß 1790 März 12 (Wahl) - 1806
4. StAS, NVA II 2041; 1608 neu eingesetzt oder bestätigt? FAS, KI. Wald 74, 12; wohl i. mit
Richter des Obergerichts Nr. 7.
5. StAS, NVA II 2041 (1631 Wahl oder Bestätigung?); FAS, Kl. Wald 78, 49; Müller Dietershofen
; i. mit Richter G. Ringgenbach Nr. 11, Feuerschauer Dietershofen Nr. 1.
6. StAS, NVA II 2041; II 3919; StAS, Ho 157, D 98, Prot. 1 und 2; FAS, Kl. Wald, U 1019;
a. a. O., 74, 16; FAS, Grafschaft Sigmaringen, Rub. 56, K. 30, Fach 15, Nr. 83; Müller Dietershofen
; i. mit Heiligenpfleger Dietershofen und Rengetsweiler 1656 (StAS, Ho 157, D 98, Prot.
Bd. 1), Richter des Obergerichts Nr. 25; Vater des Matthäus, Schultheiß Dietershofen Nr. 7?
7. Er wurde wegen rebellischer Reden gegen die Herrschaft von der Äbtissin abgesetzt (StAS,
Ho 157, D 98, Prot. 12. Dez. 1690); Prot, von 1678-1690; StAS, Ho 157, A 36; StAS, NVA II
2041 (1663 Wahl oder Bestätigung?); Müller Dietershofen (FAS, Kl. Wald, Zinsregister); i. mit
Heiligenpfleger Dietershofen 1678-1684 (StAS, Ho 157, D 98, Prot, von 1678, 1684, StAS, NVA
II 2662), mit Richter des Obergerichts Nr. 46; Sohn des Jakob, Schultheiß Dietershofen Nr. 6?;
Schwiegervater des Johann Diener, Schultheiß Dietershofen Nr. 10.
8. Wegzug von Dietershofen 1696 (StAS, Ho 157, D 98, Prot. 10. Febr. 1696; StAS, NVA II 2041);
Prot, von 1691—1696; Bauer Dietershofen (FAS, Kl. Wald, Zinsregister); i. mit Untergänger G.
Ringgenbach Nr. 20, Feuerschauer Dietershofen Nr. 12, Haagschauer Dietershofen Nr. 8; Sohn des
Martin, Untergänger G. Ringgenbach Nr. 18?
9. Er resignierte 1713, da er seinen Hof seinem Sohn übergab (StAS, Ho 157, D 98, Prot. Bd. 6,
S. 204); Prot, von 1696-1713; Prot. Bd. 26; StAS, NVA II 2041; er tauschte seinen Hof zu
Ruhestetten gegen einen zu Dietershofen ein (StAS, Ho 157, D 98, Prot. 24. Febr. 1696); i. mit
Schultheiß Ruhestetten Nr. 5, Untergänger G. Ringgenbach Nr. 28, Heiligenpfleger Dietershofen
1697 (Prot, von 1697), Richter des Obergerichts Nr. 66; Sohn des Michael, Schultheiß Ruhestetten
Nr. 4? Vater des Johann Georg, Schultheiß Dietershofen Nr. 11.
10. StAS, Ho 157, D 98, Prot. Bd. 6, S. 204 (Wahl); er starb vor dem 5. Aug. 1716 (Prot. Bd. 7,
S. 105); Prot, von 1713-1716; Prot. Bd. 26; Müller Dietershofen (FAS, Kl. Wald, Zinsregister);
i. mit Untergänger G. Ringgenbach Nr. 30, Feuerschauer Dietershofen Nr. 19, Haagschauer Dietershofen
Nr. 14, Heiligenpfleger Dietershofen 1714 (StAS, Ho 157, D 98, Prot, von 1714);
Schwiegersohn des Matthäus Schweickhardt, Schultheiß Dietershofen Nr. 7.
U.a.a. O., Prot. Bd. 7, S. 105 (Wahl); er starb im Jan. 1759 (Prot, von 1759); Prot, von 1716-
1759; Prot. Bd. 26; StAS, NVA II 2237; FAS, Kl. Wald, NVA 3693; Bauer Dietershofen (FAS,
Kl. Wald, Zinsregister); i. mit Untergänger G. Ringgenbach Nr. 32, Haagschauer Dietershofen
Nr. 17, Heiligenpfleger Dietershofen 1716 (StAS, Ho 157, D 98, Prot, von 1716), Richter des
Obergerichts Nr. 74, Stabhalter des Obergerichts Nr. 13; Sohn des Georg, Schultheiß Dietershofen
Nr. 9.
12. Er starb vor dem 12. März 1790 (Prot. Bd. 39, Nr. 32, S. 155); Prot, von 1759-1790; a. a. O.,
D 97; StAS, NVA II 2237; II 3971; FAS, Kl. Wald 40, 8; 78, 50, UF 1; 78, 51; 78, 205; Müller
Dietershofen (FAS, Kl. Wald, Zinsregister); i. mit Richter G. Ringgenbach Nr. 24, Heiligenpfleger
Dietershofen 1785-1786 (FAS, Kl. Wald 78. 51).
13. StAS, Ho 157, D 98, Prot. Bd. 39, Nr. 32, S. 155 ff. (Wahl); Prot, von 1790-1806; Bauer Dietershofen
(FAS, Kl. Wald, Zinsregister).
192
http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/zhg1970/0194